1984年9月至1988年9月在北京财贸学院工商管理系学习。
1988年9月至1993年3月,在国家工商行政管理局企业司企业处和外资处工作;
1993年3月至1996年4月任华晋焦煤公司副主任、总经理助理(1994年5月至1995年5月挂职山东省穆平县副县长);
1996年4月至1998年4月,任神华集团公司工业发展部副经理、项目处处长;
1998年4月至2001年11月,任神华集团公司工业发展部经理;
2001年11月至2005年11月任咸阳市委常委、副市长、副书记(其间:2002年3月至2005年1月在中央党校函授学院经济管理专业学习;2003年11月至2005年8月在长江商学院高级管理人员工商管理专业学习);
2005年11月至2008年2月任陕西省政府副秘书长、办公厅党组成员;
2008年2月至2011年7月,任榆林市委副书记、代市长、市长;
2011年7月至2017年4月,任榆林市委书记、市人大常委会主任;
2017年4月起任陕西省卫生和计划生育委员会党组书记。
公开资料显示,是原山西省委书记胡之子。
胡和他的妻子常根秀有两个女儿和两个儿子。
长子:大学毕业后,胡志强被分配到国家工商行政管理局,担任局长,后担任神华集团工程部经理。中央决定开发西部时,他放弃了高薪厚禄的工作,自愿去西部,努力工作了八年。现任陕西省榆林市委书记。
网友评论
当前共有28条评论