李贻伟简历
李贻伟,男,1965年11月生,山东阳谷人,汉族,1988年6月参加工作,1988年6月加入中国共产党。研究生(中国人民大学法学院法学专业),法学博士。
1981年9月后,就读于华南理工大学轻化工系制浆造纸专业大学。
1985年9月后,在华南理工大学轻化工学院攻读制浆造纸专业硕士学位。
1988年6月后,任江门市江门造纸厂工程师。
1993年2月后,任佛山市泰松纤维板制造有限公司制造经理、副总经理;
1995年3月后,任佛山工艺美术公司技术科长、泰松公司副总经理。
1995年10月后,任佛山市工艺美术工业公司助理经理、泰松公司副总经理。
1996年5月后,任佛山市工艺美术公司经理、党委副书记、书记。
1998年8月后,任佛山市产业投资管理有限公司总经理、党委副书记;
2000年12月后,任广东省三水市委副书记、代市长、市长。
2003年1月后,任佛山市三水区委副书记、区长;
2003年8月后,任佛山市南海区委副书记、区长。
2006年12月后任佛山市委常委、南海区委书记、区人大常委会主任(期间:2004年9月至2008年6月,中国人民大学法学院法学专业博士研究生学习);
2010年6月后,任佛山市委常委;
2010年7月后,任佛山市委副书记、市长;
2011年7月后,任佛山市委书记;
2012年1月后,任佛山市委书记、市人大常委会主任。
2014年5月后,任广州市委副书记;
2014年10月后,任广东省政府副秘书长、办公厅党组成员;
2018年6月后,任惠州市委书记、市人大常委会主任;
2021年1月后,任广州CPPCC党委书记、董事长。
广东省第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表,第十三届广州CPPCC委员。
网友评论
当前共有3条评论