经济日报-中国经济网惠州6月4日综合报道据广东《南方》消息,近日,广东省委决定:任命李贻伟同志为惠州市委委员、常委、书记;陈奕威同志不再担任惠州市委书记、常委、委员,另有任用。
根据中国经济网地方党政领导数据库的数据,李贻伟出生于1965年11月。曾任佛山市市长、佛山市委书记。2014年5月任广州市委副书记,半年后任广东省政府副秘书长。陈奕威,1962年4月生,揭阳市市长,2012年当选惠州市市长,2013年任惠州市委书记。
李贻伟简历
李贻伟,男,汉族,山东阳谷人,1965年11月出生,1988年6月参加工作,1988年6月加入中国共产党,研究生学历,法学博士。
3354就读于华南理工大学轻化造纸专业。
3354就读于华南理工大学轻化造纸专业研究生,获工学硕士学位。
广东省江门市江门造纸厂3354工程师。
佛山市泰松纤维内地板制造有限公司3354经理、副总经理、制造部高级工程师
33541998.08佛山工艺美术公司经理、党委副书记、书记。
1998.0833542000.12佛山市产业投资管理有限公司总经理、党委副书记
2000.123354 2003年1月任中共三水市委副书记、代市长、市长。
2003.0133542003.08中共佛山市三水区委副书记、区长。
2003.0833542006.11中共佛山市南海区委副书记、区长。
2006.11——2006.12中共佛山市南海区委书记、区人大常委会主任。
2006.1233542010.07:中共佛山市委常委、南海区委书记、区人大常委会主任(其间3次:3360, 2004.07-2007.07:中国人民大学诉讼法学专业在职研究生学习,获法学博士学位)。
2010.0733542011.08中共佛山市委副书记、市长。
2011.0833542014.05中共佛山市委书记、市人大常委会主任。
2014.0533542014.11广州市委副书记。
2014.1133542018.05广东省人民政府副秘书长。
2018.05——惠州市委书记。
相关:广东市委书记、市长名单简历。
网友评论
当前共有3条评论