中国经济网广州11月26日综合报道11月25日,广东省人社厅网站发布11月人事任免名单。其中,任命李贻伟为广东省人民政府副秘书长;免去杨少森的广东省人民政府副秘书长职务。
根据中国经济网地方党政领导数据库的数据,李贻伟出生于1965年。曾任佛山市委书记、市人大常委会主任。今年5月,李贻伟赴广州接替因“裸官”问题提前退休的方旋,出任广州市委副书记。
李贻伟简历
李贻伟,男,汉族,山东阳谷人,1965年11月出生,1988年6月参加工作,1988年6月加入中国共产党,研究生学历,法学博士。
3354就读于华南理工大学轻化造纸专业。
3354就读于华南理工大学轻化造纸专业研究生,获工学硕士学位。
广东省江门市江门造纸厂3354工程师。
佛山市泰松纤维内地板制造有限公司3354经理、副总经理、制造部高级工程师
33541998.08佛山工艺美术公司经理、党委副书记、书记。
1998.0833542000.12佛山市产业投资管理有限公司总经理、党委副书记
2000.123354 2003年1月任中共三水市委副书记、代市长、市长。
2003.0133542003.08中共佛山市三水区委副书记、区长。
2003.0833542006.11中共佛山市南海区委副书记、区长。
2006.11——2006.12中共佛山市南海区委书记、区人大常委会主任。
2006.1李贻伟简历233542010.07:中共佛山市委常委、南海区委书记、区人大常委会主任(其间3次:3360, 2004.07-2007.07:中国人民大学诉讼法学专业在职研究生学习,获法学博士学位)。
2010.0733542011.08中共佛山市委副书记、市长。
2011.0833542014.05中共佛山市委书记、市人大常委会主任。
2014.05广州市委副书记。
2014.11广东省人民和社会福利厅宣布,任命李贻伟为广东省人民政府副秘书长。
相关:广东近期党政领导班子变动清单。
广东市委书记、市长名单简历(持续更新)。
李贻伟任广州市政协党组书记
2021年1月28日上午,中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会第五次会议在白云国际会议中心开幕。根据开幕式的官方稿件,李贻伟已被任命为广州CPPCC市委书记。
李贻伟简历
李贻伟,男,山东阳谷人,汉族,1965年11月出生。他毕业于中国人民大学,获得硕士和博士学位。1988年6月参加工作,1988年6月加入中国共产党。现任惠州市委书记、市人大常委会主任。
1981年9月后,在华南理工大学轻化工系学习制浆造纸。
1985年9月后,在华南理工大学轻化工学院攻读制浆造纸专业硕士学位。
1988年6月后,任江门市江门造纸厂工程师。
1993年2月后,任佛山市泰松纤维内地板制造有限公司制造经理、副总经理;1995年3月后,任佛山工艺美术公司技术科长、泰松公司副总经理。
1995年10月后,任佛山市工艺美术工业公司助理经理、泰松公司副总经理。
1996年5月后,任佛山市工艺美术公司经理、党委副书记、书记。
1998年8月后,任佛山市产业投资管理有限公司总经理、党委副书记;
2000年12月后,任佛山市三水市委副书记、代市长、市长;
2003年1月后,任佛山市三水区委副书记、区长;
2003年8月后,任佛山市南海区委副书记、区长。
2006年12月后任佛山市委常委、南海区委书记、区人大常委会主任(期间:2004年9月至2008年6月参加中国人民大学法学院法学专业学习,获法学博士学位);
2010年6月后,任佛山市委常委;
2010年7月后,任佛山市委副书记、市长;
2011年7月后,任佛山市委书记;
2012年1月后,任佛山市委书记、市人大常委会主任。
2014年5月后,任广州市委副书记;
2014年10月后,任省政府副秘书长;
2014年12月后,任省政府副秘书长、办公厅党组成员;
2018年6月后,任惠州市委书记、市人大常委会主任。
第十一届省委委员、第十一届省委代表、第十一届、第十二届省人大代表、第十一届市委委员、第十二届市人大代表。
网友评论
当前共有30条评论