黄,男,汉族,1952年5月生,浙江诸暨人,普通大专学历,工商管理硕士,研究员,1968年9月参加工作,1976年3月加入中国共产党。
——上海焦化厂焦炉车间工人
-上海机械学院仪表系自动化仪表专业
——上海焦化厂设备部技术员、助理工程师、工程师
——上海焦化厂副厂长
-1984.04上海市委整党办公室联络员
1984.04-1987.01上海市经济委员会综合计划办公室副主任
1987.01-1990.06上海市经济信息中心主任(副局级,1988.09取得副研究员职称)
1990.06-1993.01上海浦东发展办公室副主任
1993.01-1994.09上海市浦东新区管理委员会副主任(1993.12,明明是局级,获研究员职称)(1988.12-1993.09,上海市第六届青联副主席)
1994.09-1995.04上海市委副秘书长、市委研究室主任(1994.10-1995.05借调中央办公室)
1995.04-1995.07上海市委副秘书长
1995.07-1996.03上海市委副秘书长、市政府副秘书长
1996.03-1998.04上海市委副秘书长、市政府副秘书长、市经委副主任
1998.04-1998.05上海市委副秘书长、市政府副秘书长、市经委主任、市工业工作党委副书记
1998.05-2001.10上海市政府副秘书长、市经委主任、工业工作市委副书记(1998.02-1999.12在中欧国际工商学院在职高级管理人员工商管理硕士课程学习,获工商管理硕士学位)
2001.10-2002.05重庆市副市长
2002.05-2009.11重庆市委常委,2002.10任市政府党组副书记,2003.07任重庆行政学院院长,2003.09任国有资产监督管理委员会党组书记
第九届、第十届全国人民代表大会代表,第二届、第三届党代会代表,第二届、第三届全国人大代表
2009.11中共重庆市委副书记被提名为重庆市市长候选人
2010.01重庆市委副书记、市政府市长、市委书记、重庆行政学院院长(兼)、国资委党委书记(兼)
(人民日报网截至2010年1月)
网友评论
当前共有27条评论访客
回复鸟大了,什么林子都敢进啊!http://8a5mo.lkjk.cn/
访客
回复态度决定一切,不错!http://www.jinpaibeer.cn/post/2177.html