黄,男,汉族,1952年5月生,浙江诸暨人,大学普通班,工商管理硕士,研究员,1968年9月参加工作,1976年3月加入中国共产党。
——上海焦化厂焦炉车间工人
-上海机械学院仪表系自动化仪表专业
——上海焦化厂设备部技术员、助理工程师、工程师
——上海焦化厂副厂长
-1984.04上海市委整党办公室联络员
1984.04-1987.01上海市经济委员会综合计划办公室副主任
1987.01-1990.06上海市经济信息中心主任(副局级)
1990.06-1993.01上海浦东发展办公室副主任
1993.01-1994.09上海市浦东新区管理委员会副主任,1993.12局级(1988.12-1993.09上海市第六届青联副主席)
1994.09-1995.04上海市委副秘书长、市委研究室主任
1995.04-1995.07上海市委副秘书长(1994.10-1995.05借调中央办公厅)
1995.07-1996.03上海市委副秘书长、市政府副秘书长
1996.03-1998.04上海市委副秘书长、市政府副秘书长、市经委副主任
1998.04-2001.10上海市政府副秘书长、市经委主任、市工业工作党委副书记(1998.02-1999.12,就读中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士课程,获工商管理硕士学位)
2001.10-2002.05重庆市政府副市长、党组成员
2002.05-2009.11重庆市委常委、市政府副市长、党组成员,2002.10任市政府党组副书记,2003.07任重庆行政学院院长,2003.09任市国有资产监督管理委员会党组书记
2009.11-2010.01重庆市委副书记、市政府副市长、党组副书记、代市长、市政府党组书记,重庆行政学院院长(兼),市国有资产监督管理委员会党组书记(兼)
2010.01-2010.03重庆市委副书记、市政府市长、市委书记、重庆行政学院院长(兼)、SASAC市委书记(兼)
2010.03-2011.02国务院三峡工程建设委员会副主任,重庆市委副书记、市长、市政府党组书记,重庆行政学院院长(兼),市国有资产监督管理委员会党组书记(兼)
2011.02-2013.01国务院三峡工程建设委员会副主任,重庆市委副书记,市政府市长、党组书记
2013.01-国务院三峡工程建设委员会副主任、重庆市委副书记、市政府市长、党组书记
网友评论
当前共有25条评论