黑龙江省委常委韩因收受巨额贿赂被公开
中国新闻网
4月30日讯据中央纪委监察部网站消息,黑龙江省委原常委、大庆市委原书记韩因严重违法违纪被开除党籍和公职。
近日,经党中央批准,中央纪委对黑龙江省委原常委、大庆市委原书记韩立案审查。
经查,韩违反廉洁自律规定,收受礼品,利用职务上的便利,为亲属的经营活动谋取利益;在干部选拔任用和业务操作中为他人谋取利益,收受巨额贿赂。其中,受贿涉嫌犯罪。
作为党的高级领导干部,韩严重违反党的政治纪律和组织纪律,严重违法乱纪。党的十八大后,他仍然不收敛,不收手,性质恶劣,情节严重。根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定,经中央纪委审查,报中共中央批准,决定给予韩开除党籍、开除公职处分;收取其违纪所得;将涉嫌犯罪、线索及相关资金、材料移送司法机关依法处理。
韩简历:
汉族薛健,男,汉族,1961年11月生,黑龙江兰溪人,1980年8月参加工作,1985年12月加入中国共产党。毕业于黑龙江省委党校,工商管理硕士。曾任黑龙江省委常委、大庆市委书记。
1978年10月,——,1980年8月,牡丹江商学院,主修商业经济学
1980年8月、——年、1984年3月,黑龙江省商务厅会计处成员(期间:1980年10月、——年、1983年3月,辽宁财经大学企业会计专业学习)
1984年3月、——年、1987年10月,黑龙江省商务厅会计科副科长、科长
1987年10月——年11月1987年黑龙江省华侨友谊商品供应公司副经理
1987年11月——年1989年6月黑龙江省商务厅改革办公室主任
1989年6月——年12月1992年黑龙江省商务厅办公室副主任
1992年12月—— 1995年12月黑龙江省商务厅办公室主任
1995年12月——年1997年3月黑龙江省贸易厅办公室主任
1997年3月—— 1997年11月黑龙江省桦南县委副书记、政法委书记(在职)
1997年11月,——,2000年5月,黑龙江省贸易厅副厅长,党组成员(1996年3月,——,1999年1月,黑龙江省委党校经济管理专业本科班学习)
2000年5月—— 2002年10月黑龙江省贸易局局长、省经济贸易委员会委员
2002年10月——年2月黑龙江省齐齐哈尔市副市长
2004年2月——黑龙江省齐齐哈尔市委副书记2004年10月
2004年10月,——,2008年2月,黑龙江省大庆市委副书记、市长(期间:2005年6月-2007年6月,哈尔滨工业大学高级工商管理研究生班学习)
2008年2月,——,2010年7月,黑龙江省大庆市委书记
2010年7月—— 2014年12月黑龙江省委常委、大庆市委书记
2014年12月22日,因严重违纪违法被查
2014年12月25日,他因涉嫌严重违法被免职(简历来自中国共产党新闻网)
网友评论
当前共有24条评论