【兰州市市长袁占亭简历,袁占亭最新消息(视频)】袁占亭,男,汉族,1961年9月生,宝鸡扶风人。1983年8月参加工作,1985年7月加入中国共产党。研究生学历,工学硕士,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴专家,新世纪百万人才工程首批国家级人选,甘肃省333名科技人才、555名创新人才工程一级人选。
曾任兰州理工大学校长、甘肃省白银市市长、白银市委书记。2010年起任兰州市委副书记、市长。
,就读于Xi交通大学信息与控制工程系,获工学学士学位;
,甘肃工业大学自动控制系教师;在Xi交通大学人工智能与机器人研究所学习自动控制理论及其应用,获工学硕士学位;
,甘肃工业大学自动控制系教师;
甘肃工业大学计算机工程公司副经理、总工程师;
甘肃工业大学电信系主任、高新技术产业公司总工程师、计算中心主任;
,甘肃工业大学校长助理、电信系主任、计算中心主任;
甘肃工业大学副校长、党委常委;
甘肃工业大学校长、党委副书记;
2003.05-2005.02,兰州理工大学校长、党委副书记(期间:2004.03-2005.01,就读于中央党校第二十届一年制中学班);
2005.012005.02,中共白银市委副书记,市政府代市长、党组书记;
2005.022007.02,中共白银市委副书记、市政府市长、党组书记;
2007.022008.02,中共白银市委副书记、市政府市长,中国科学院白银高新技术产业园区党委书记、管委会主任;
2008.022008.04,中共白银市委书记、市政府市长,中国科学院白银高新技术产业园区党委书记、管委会主任;
2008.042008.05中国科学袁占亭最新消息院白银高新技术产业园区党委书记、市人大常委会党组书记、管委会主任;
2008.052010.01,中共白银市委书记,NPC市委常委、党组书记;
2010.012010.02中共兰州市委副书记、代市长[1],市政府党组书记;
2010年2月,中共兰州市委副书记、市长、市政府党组书记。
2010年1月13日,兰州市第十四届人民代表大会常务委员会第二十一次会议决定任命袁占亭为兰州市人民政府代理市长。
2010年2月6日,兰州市第十四届人民代表大会第五次会议闭幕,袁占亭当选为兰州市人民政府市长。
2011年11月5日,中国共产党兰州市第十二届委员会第一次全体会议选举袁占亭为兰州市委副书记。
在2011年11月19日下午举行的兰州市第十五届人民代表大会第一次会议第三次全体会议上,袁占亭当选为兰州市人民政府市长。
袁占亭(1961年9月-1969年),陕西宝鸡扶风人,教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴专家,新世纪第一批国家亿人才工程人选。2010年1月任中共兰州市委委员、常委、副书记,被提名为市长候选人。(来源:百度百科)
添加一些新闻:
4月11日,在兰州市西固区的一个居民区,居民们排队领取
重回学校:兰州市市长袁占亭被免原因去向已升任兰州大学党委书记袁占亭简历
袁占亭,男,汉族,1961年9月生,陕西扶风人,中共党员。1983年9月毕业于Xi交通大学信息与控制工程系。研究生学历,教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,甘肃省“333科技人才工程”、“555创新人才工程”一级候选人。
1979年9月至1983年9月,在Xi交通大学工业自动化专业学习,获工学学士学位;
1983年9月至1986年9月,任甘肃工业大学自动控制系教师;
1986年9月至1989年7月,在Xi交通大学学习自动控制理论及其应用,获工学硕士学位;
1989年7月至1992年3月,任甘肃工业大学自动控制系教师;
1992年3月至1996年3月,甘肃工业大学计算机工程公司副经理、总工程师;
1996年3月至1999年5月,任甘肃工业大学电信系主任、高新技术产业公司总工程师、计算机中心主任、校长助理;
1999年5月至2002年9月,甘肃工业大学副校长、党委常委;
2002年9月至2003年5月,甘肃工业大学校长、党委副书记;
2003年5月至2005年2月,兰州理工大学校长、党委副书记(2004年3月至2005年1月期间在中央党校20届一年制中学班学习);
2005年2月至2007年2月,中共白银市委副书记、市政府市长、党组书记;
2007年2月至2008年2月,中共白银市委副书记、市政府市长,中国科学院白银高新技术产业园区党组书记、管委会主任;
2008年2月至2008年4月,中共白银市委书记、市政府市长,中国科学院白银高新技术产业园区党委书记、管委会主任;
2008年4月至2008年5月,中共白银市委书记、市人大常委会党组书记、中国科学院白银高新技术产业园区管委会主任;
2008年5月至2010年1月,中共白银市委书记、市人大常委会主任、党组书记;
2010年1月至2010年2月,中共兰州市委副书记、市政府代市长;
2010年2月至2012年11月,中共兰州市委副书记、市政府市长;
2012年11月至2016年8月,中共兰州市委副书记、市政府市长、市委书记,兰州新区管委会第一任主任;
2016年8月任兰州大学党委书记(副部级)。
甘肃省第十一届、第十二届省委委员,党的十八大代表。
网友评论
当前共有19条评论