徐明
原标题:徐明为中共江苏省委常委(图片/简历)
中新网6月24日电据新华日报消息,近日,中共中央批准:任命徐明同志为中共江苏省委常委;杨新力、江宏坤同志不再担任中共江苏省委常委职务。
徐明同志简历
徐明,男,1956年5月生,汉族,江苏无锡人,中央党校毕业,1977年4月加入中国共产党,1973年6月参加工作。
1973年6月,丹阳县运河公社知青;1977年3月,在南京大学中文系学习汉语言文学;1980年1月,镇江区委办公室科员,镇江地区行署助理秘书;1983年7月,镇江市政府办公室秘书科副科长;1983年12月任镇江市政府办公室副主任;1985年3月任镇江市政府副秘书长;198蒋宏坤最新消息5年8月任丹徒县委书记;1990年4月,丹徒县委书记、县人大常委会主任;1990年12月任共青团江苏省委副书记;1992年12月,共青团江苏省委书记。
(其间:1995年9月至1996年7月中央党校中青年干部一年制培训班学习,1995年9月至1998年7月中央党校研究生院法学研究生班学习);1996年9月任南京新机场建设指挥部副指挥长、党组副书记、江苏航空工业集团有限公司副总经理(正处长级);1997年4月任省政府副秘书长(正处级);1999年8月,省农垦集团有限公司董事长、党委书记;2002年1月,省农垦集团有限公司董事长、总经理、党委书记;2003年2月任徐州市委书记;2008年1月,副省长,省政府党组成员,徐州市委书记;2009年7月,副省长、省政府党组成员;2010年4月,副省长、省政府党组成员、省政府国有资产监督管理委员会党委书记;2011年11月起任副省长、省政府党组成员。中国共产党第十七次全国代表大会代表、第十二届省委委员、第十一届、第十二届省人大代表。
作者:崔
网友评论
当前共有26条评论